Hanes ariannol TAMESIDE AND GLOSSOP HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1029318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.55m | £3.99m | £4.18m | £3.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64m | £3.73m | £3.36m | £3.82m | £3.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £557.75k | £645.29k | £666.75k | £631.06k | £672.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £207.87k | £566.07k | £237.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | £1.63m | £2.24m | £2.21m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.53m | £1.56m | £1.13m | £1.58m | £1.59m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177.45k | £156.89k | £174.38k | £173.50k | £145.55k | |
|
Incwm - Arall | £42.69k | £193.96k | £437.44k | £216.60k | £41.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £515.94k | £289.96k | £462.23k | £686.34k | £285.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.52m | £2.34m | £2.52m | £2.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.16m | £1.20m | £1.02m | £1.29m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.21k | £23.85k | £32.89k | £35.34k | £40.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.69k | £15.14k | £15.30k | £15.98k | £16.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.