ymddiriedolwyr JACKANORY PRE-SCHOOL CHOBHAM
Rhif yr elusen: 1029401
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Catherine James | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Natalie Ward | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jane Jackson | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Claudine Goldsmith | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Nicola Butler | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Daniel Paul Milton | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.