Hanes ariannol BLACK MOUNTAINS LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1029498
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.45k | £10.26k | £15.46k | £9.66k | £11.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.87k | £17.84k | £11.77k | £10.08k | £10.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.