ymddiriedolwyr CENTRAL OXFORD MOSQUE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1029645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAS AHMED | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
MOHAMMED NAWAZ | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
ASLAM DOGAR | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
SHAHID ALI RANA | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
AJAZ UR REHMAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
ASHRAF ALI RANA | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
WALAYAT HUSSAIN DOGAR | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Naghman Hussain SECRETARY | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
NAVEED SHAN TREASURER | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
AERF JAN | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
FUWAD CHAUDHARY CHAIRMAN | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
FAISAL AZIZ | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
||||
MANAVAR ANWAR VICE CHAIR | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.