Hanes ariannol HAWKESBURY C OF E VC PRIMARY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1029830
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2018 | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.51k | £11.92k | £5.00k | £9.24k | £19.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.07k | £3.68k | £11.39k | £8.30k | £12.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.