Hanes ariannol Upper Hopton Preschool
Rhif yr elusen: 1030659
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.33k | £41.30k | £52.65k | £61.53k | £72.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.59k | £39.36k | £46.84k | £50.58k | £65.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £71.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.