Hanes ariannol WILDFOWL AND WETLANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1030884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.42m | £25.70m | £20.87m | £27.01m | £26.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.82m | £26.85m | £20.38m | £24.03m | £28.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £94.76k | £193.96k | £346.95k | £153.36k | £327.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £621.68k | £1.01m | £3.99m | £2.84m | £2.74m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.43m | £4.33m | £7.71m | £7.09m | £6.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.24m | £4.86m | £1.50m | £4.77m | £4.67m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.45m | £16.22m | £11.43m | £14.91m | £14.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £279.00k | £285.00k | £226.00k | £236.00k | £252.00k | |
|
Incwm - Arall | £19.00k | £6.00k | £3.00k | £9.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.30m | £2.23m | £1.48m | £3.47m | £3.67m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.51m | £20.67m | £15.89m | £17.31m | £21.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.32m | £6.18m | £4.49m | £6.72m | £7.55m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £297.00k | £268.00k | £198.00k | £308.00k | £374.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £78.00k | £54.00k | £58.00k | £64.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.