ymddiriedolwyr WILDFOWL AND WETLANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1030884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Wilson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
David Tudor | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Fraser Stewart Montgomery | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Luminita Holban | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Sarah Pearson | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Alan Bahadur Law | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Alexander Daniel Mawer | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
ANDREW DAVID BEER | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
BARNABY BRIGGS | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.