Hanes ariannol SILVER JUBILEE SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 1031063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.56k | £29.92k | £39.85k | £30.13k | £41.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.09k | £23.29k | £23.56k | £15.83k | £21.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £612 | £472 | £1.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £10.00k | £18.71k | £1.88k | £10.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.