Hanes ariannol ACCESS FOR LIVING
Rhif yr elusen: 1031066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £2.60m | £2.74m | £2.56m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.69m | £2.67m | £2.60m | £2.49m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.59m | £2.58m | £2.67m | £2.56m | £2.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.10k | £19.10k | £19.10k | £3.97k | £1.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.59m | £2.58m | £2.67m | £2.56m | £2.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £892 | £1.34k | £224 | £96 | £3.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £48.23k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £2.67m | £2.60m | £2.49m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.90k | £6.96k | £14.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.