ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF FRIENDS OF ST NICHOLAS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1031172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Denney | Cadeirydd | 24 September 2021 |
|
|
||||
Patricia Heard | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Fay Potter | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Sanders | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Gemma Houlding | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Jay Conroy | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Denise Sims | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Samantha Louise Woollard | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
EMILY COOPER | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.