Hanes ariannol INSTITUTE OF INTERNATIONAL VISUAL ARTS
Rhif yr elusen: 1031721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £368.27k | £565.03k | £551.18k | £556.93k | £573.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £463.47k | £452.63k | £356.44k | £525.21k | £690.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £378.62k | £242.09k | £292.55k | £261.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £246.90k | £336.41k | £256.40k | £259.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £32.71k | £8.60k | £15.31k | £27.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £284.65k | £204.83k | £284.85k | £278.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £758 | £599 | £378 | £3.62k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £745 | £0 | £4.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £324.48k | £290.95k | £433.32k | £557.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £128.14k | £65.49k | £91.89k | £132.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £24.63k | £25.48k | £30.43k | £37.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.