ymddiriedolwyr THE EDWARD BETHAM FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1031794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Bristol | Cadeirydd | 20 February 2023 |
|
|
||||
Nikoleta Petrova | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Charlie Sims | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Rachelle Locke | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Linda Laryea | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Radosveta Karpuzova | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Alla Kashif | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Jane Gee | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Tracey Dodd | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Beatrice Handa | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Afshan Banjoko | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Alishia Williams-Gayle | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Caroline Chamberlain | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.