ymddiriedolwyr QWACKERS ALFORD PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1031852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Johnson | Cadeirydd | 09 July 2018 |
|
|
||||
JOANNE STONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Jane Hunter | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Ellen Beevers | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Janet Walker | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Linda Clough | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.