ymddiriedolwyr BROMYARD SPORTS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1031898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel O'Connor | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Andrew Tector | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Marcus Smith | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Kevin Lovell | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||
EDWARD PITT | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
PETER C W HENRY FCCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON IRWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.