Hanes ariannol WOOTTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1032162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.99k | £111.22k | £115.33k | £127.06k | £111.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.43k | £99.85k | £113.39k | £106.78k | £109.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.12k | N/A | N/A | £107.73k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £78.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.