ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF GUILDFORD HOUSE
Rhif yr elusen: 1032180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Read | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Tessa Johnson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Ann Fearey | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Gwyneth Craske | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Beryl Davies | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
Hilary Leigh | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
John Surrey | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|||||
BARBARA LOGAN | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
GRETA WILLIS | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.