Hanes ariannol PLAS MADOC PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1032254
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2010 | 01/07/2011 | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 01/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.58k | £44.68k | £15.28k | £14.68k | £14.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.60k | £16.85k | £22.24k | £21.53k | £14.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.