ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF MORRISTON TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1032345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Thomas | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Russell Thomas | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Terence Bravin MBE | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Gordon Wellington | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Jeffrey Burn Mr | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
PAUL LINDON EDWARD WILKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUW VAUGHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.