Hanes ariannol DAWLISH GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 1032387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.58k | £586.11k | £509.06k | £762.42k | £826.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.14k | £625.96k | £618.55k | £780.62k | £743.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £322.42k | £200.03k | £110.23k | £256.03k | £328.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £83.85k | £140.25k | £729 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.09k | £32.83k | £16.02k | £16.11k | £25.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.20k | £36.45k | £35.66k | £33.14k | £41.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £561.19k | £430.32k | £315.57k | £710.44k | £753.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.10k | £2.67k | £1.56k | £2.00k | £5.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £83.85k | £140.25k | £729 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.84k | £599.02k | £603.23k | £755.19k | £729.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.31k | £26.95k | £15.33k | £25.43k | £14.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.04k | £73.01k | £58.55k | £61.68k | £58.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.