Hanes ariannol RUTHERFORD RASCALS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1032427
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.85k | £110.14k | £114.48k | £97.29k | £127.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.85k | £92.61k | £90.45k | £103.39k | £102.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.