Hanes ariannol Stockroom Productions Ltd
Rhif yr elusen: 1033059
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.04k | £594.87k | £850.12k | £499.11k | £903.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £857.06k | £738.54k | £890.85k | £394.70k | £755.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £426.35k | £431.65k | N/A | £11.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £441.54k | £16.54k | £431.65k | N/A | £859.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.14k | £375 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.84k | £555.50k | £381.77k | N/A | £4.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17 | £34 | £2 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £14.64k | £21.66k | £36.32k | N/A | £39.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £856.54k | £738.27k | £885.12k | N/A | £753.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £520 | £268 | £5.73k | N/A | £2.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.12k | £7.09k | N/A | £4.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.