ymddiriedolwyr 23RD DONCASTER (OWSTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1033110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Joseph Crawford | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Henstock | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alistair Webster | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Dean Ellery | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Angela Knowling | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Lian Fisher | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
HAZEL BARRASS | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Joanne Marie Southwick | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.