ymddiriedolwyr CHALK HILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1033149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Pettitt | Cadeirydd | 18 October 2022 |
|
|
||||
Harriet Mackey-Savage | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Ella Butler | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Marie Christine Allistone | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Heather Claire Macreadie | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Yvette Clark | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rebecca Pett | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Hannah Irene Etwell | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.