Hanes ariannol MUSBURY MOLES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1033316
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.74k | £46.41k | £41.37k | £49.62k | £57.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.36k | £28.44k | £37.93k | £36.82k | £55.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.