Hanes ariannol ATTENBOROUGH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1033409
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2015 | 01/11/2016 | 01/11/2017 | 01/11/2018 | 01/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02k | £1.60k | £1.02k | £468 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £1.70k | £1.36k | £951 | £376 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.