Hanes ariannol HARTHILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1033569
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.18k | £49.37k | £56.68k | £76.97k | £58.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.76k | £49.69k | £55.16k | £70.34k | £60.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.03k | £44.89k | £48.58k | £65.38k | £47.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.