Hanes ariannol Sister Circle
Rhif yr elusen: 1033764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.01k | £451.91k | £567.98k | £521.97k | £616.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.55k | £393.02k | £471.06k | £493.24k | £656.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.00k | £43.04k | £126.10k | £73.46k | £332.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £151.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £2.04k | £4.46k | £30.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £565.86k | £517.49k | £584.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £86 | £23 | £2.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £457.25k | £491.28k | £649.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £13.81k | £1.96k | £6.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.20k | £2.20k | £2.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.