ymddiriedolwyr 1ST GRUNDISBURGH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1033767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON BANHAM | Cadeirydd | 14 January 2021 |
|
|
||||
Andrew Vobe | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Hewitt | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Catchpole | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Toby Murrill | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
ALAN COMBER | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|||||
Jo Saagi | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|||||
David Dring | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Kenneth Walls | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Warren | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Daniel Turner | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Paul Boswell | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Zarah Decker | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Christina Poguntke | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Stephen Swain | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
JASON BANHAM | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
ADRIAN ADAMS | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Carly Richmond | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
PATRICIA ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP STEBBINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.