Hanes ariannol TYNEDALE HOSPICE AT HOME
Rhif yr elusen: 1034170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.22k | £1.33m | £1.02m | £1.31m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £826.31k | £1.00m | £930.83k | £1.11m | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £64.63k | £64.63k | £68.00k | £68.14k | £67.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.00k | £95.31k | £32.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £443.91k | £685.16k | £364.50k | £366.40k | £618.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £392.20k | £510.30k | £273.94k | £665.51k | £912.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £119.14k | £97.47k | £68.14k | £64.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.11k | £17.98k | £3.05k | £2.96k | £5.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £277.84k | £203.97k | £67.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £74.94k | £319.61k | £14.08k | £283.92k | £322.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £518.12k | £452.43k | £411.83k | £431.70k | £498.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £308.19k | £548.46k | £519.00k | £680.77k | £856.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.59k | £10.43k | £7.21k | £146.71k | £7.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.