Hanes ariannol LEEDS RESPITE CENTRE
Rhif yr elusen: 1034314
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.78k | £8.01k | £8.43k | £9.48k | £8.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.73k | £5.18k | £7.02k | £9.21k | £9.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.