ymddiriedolwyr THE PEASLAKE SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1034412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK FOSTER | Cadeirydd |
|
||||||
Jevon Oliver Birchall | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Samantha Louise Pride | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Emily Joy Riley | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Janette Weller | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Sara Dangerfield | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Thomas Southee | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr Sarah Small | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Clayton | Ymddiriedolwr | 29 December 2013 |
|
|
||||
MRS MOIRA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID OLIVER NIGEL NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES COBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.