Dogfen lywodraethu THE LONG ASHTON CHURCHYARD AND MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1034588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 22 FEB 1994 AS AMENDED ON 10 JUN 2002 AS AMENDED ON 27 MAR 2019 AS AMENDED ON 11 MAR 2020 AS AMENDED ON 04 SEP 2020 AS AMENDED ON 02 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION, MAINTENANCE AND REPAIR OF MONUMENTS AND TOMBS IN THE CHURCHYARD OF THE PARISH CHURCH OF ALL SAINTS, LONG ASHTON AND WAR MEMORIALS WITHIN THE PARISH OF LONG ASHTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE PARISH OF LONG ASHTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.