ymddiriedolwyr High Down Schools Parent Staff Association
Rhif yr elusen: 1034597
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Cave | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Elisabeth lung | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Emma Sophia Tunstall | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Masheder | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Cassie Stone | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Nicola Louise Haunton | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.