Dogfen lywodraethu LEWISHAM NEXUS SERVICE
Rhif yr elusen: 1035083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND FEBRUARY 1993, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 21ST FEBRUARY 1994 AND 25TH NOVEMBER 2003. as amended on 12 Aug 2020 as amended on 01 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE WITH DISABILITIES, INCLUDING LEARNING DISABILITIES, WHO ARE IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS, ILLNESS OR DISABILITY, IN SUCH WAYS AS THE MANAGEMENT COMMITTEE SHALL DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE LEWISHAM AND SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.