Hanes ariannol WOODLAND CORNER
Rhif yr elusen: 1035330
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.93k | £71.88k | £98.50k | £110.55k | £121.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.18k | £78.20k | £91.60k | £98.43k | £117.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £113.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.98k | £56.98k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.