Hanes ariannol PARKWAY PLAYGROUP (NEWCASTLE UPON TYNE)
Rhif yr elusen: 1035472
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2014 | 30/07/2015 | 30/07/2016 | 30/07/2017 | 30/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.86k | £38.60k | £49.49k | £42.86k | £39.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.40k | £36.21k | £46.24k | £53.79k | £49.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £34.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.17k | £44.10k | £0 | £38.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.