ymddiriedolwyr PARTRIDGE GREEN PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1035667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Pheasant | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Ruth Garman | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Hayley Wood | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Christine Stratton | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Skinner | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Terri Genner | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Becky Ann White | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.