Hanes ariannol ST. MICHAEL'S FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1035820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.46m | £2.06m | £2.09m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £2.44m | £2.29m | £2.17m | £2.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.01m | £150.00k | £1.26m | £1.49m | £185.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.54k | £82.05k | £75.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £94.21k | £125.96k | £267.80k | £112.17k | £144.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.24m | £2.33m | £1.79m | £1.97m | £1.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.01k | £3.09k | £1.03k | £0 | £7.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.18k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £2.35m | £2.17m | £2.07m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.48k | £90.32k | £116.47k | £94.11k | £106.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.05k | £32.36k | £11.84k | £37.31k | £27.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.