ymddiriedolwyr BAMFORD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1035860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Beckett | Cadeirydd | 30 November 2017 |
|
|
||||
Frances Benson | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
VALERIE WOOD | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Elaine Johnson | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Carol Acaster | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
JANNETJE HADFIELD | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
Mary McVeigh | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||
MARGARET ELIZABETH JENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.