Hanes ariannol WALES COUNCIL FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 1035893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.97k | £408.93k | £303.58k | £435.98k | £582.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £492.08k | £454.60k | £313.13k | £482.58k | £576.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £117.44k | £95.17k | £68.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £242.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £315.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £242.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £572.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £307 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.