Hanes ariannol MYTHOLMROYD PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036601
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.44k | £216.26k | £228.05k | £145.95k | £236.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.52k | £206.52k | £245.73k | £126.43k | £234.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.81k | N/A | N/A | £92.60k | £93.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £66.14k | £21.85k | £26.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.