Hanes ariannol ALL SAINTS PRE SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.41k | £109.04k | £100.87k | £91.63k | £80.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.01k | £82.43k | £88.15k | £90.53k | £98.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.25k | £25.00k | £9.26k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.