Hanes ariannol AISKEW UNDER FIVES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036653
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 04/04/2014 | 04/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.68k | £29.20k | £18.91k | £25.10k | £22.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.64k | £24.26k | £22.09k | £24.33k | £20.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.