Hanes ariannol THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £713.35m | £742.14m | £1.49bn | £941.85m | £795.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £635.37m | £690.40m | £1.42bn | £952.65m | £989.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £486.91m | £492.13m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £487.07m | £492.13m | £1.23bn | £686.82m | £250 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.00k | £735.00k | £2.95m | £1.74m | £542.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39m | £1.35m | £154.42k | £368.07k | £4.97m | |
|
Incwm - Arall | £224.12m | £248.92m | £254.77m | £252.92m | £247.85m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £156.00k | £76.00k | £150.33k | £18.33k | £250 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £635.37m | £690.40m | £1.42bn | £952.65m | £989.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £57.29m | £48.26m | £499.60m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £588.05m | £642.62m | £1.36bn | £904.39m | £490.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.