Hanes ariannol THE JERICHO FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1037084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92m | £1.70m | £1.83m | £1.91m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87m | £1.66m | £1.59m | £1.83m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £404.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £717.21k | £631.58k | £1.03m | £761.99k | £966.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.07m | £1.07m | £800.01k | £1.15m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £99.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.78m | £1.59m | £1.53m | £1.75m | £2.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.87k | £65.60k | £59.87k | £80.77k | £87.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.33k | £0 | £0 | £48.55k | £87.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.