Hanes ariannol PIONEERS UK MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1037154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.35m | £1.30m | £1.84m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.40m | £1.37m | £1.49m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.22m | £1.17m | £1.70m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.30k | £111.47k | £112.64k | £124.60k | £133.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £58.37k | £67.70k | £67.42k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.58k | £12.45k | £12.97k | £11.23k | £20.25k | |
|
Incwm - Arall | £10.11k | £10.41k | £1.06k | £2.18k | £508 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £91.29k | £108.75k | £90.19k | £429.13k | £2.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.35m | £1.32m | £1.44m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.37k | £50.52k | £49.39k | £49.63k | £73.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.07k | £7.99k | £24.86k | £34.55k | £44.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £70.09k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £4.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £52.59k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.