ymddiriedolwyr BRAINTREE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1037288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Edwards | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Barker | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Mark Wells | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Jody Etherington | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Deborah Wood | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Anne Quartermain | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Patrick Abel | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Leigh Calder | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Gavin Wood | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Jason Barnes | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
||||
DAVID WHIPPS | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|||||
LESLEY BOJKO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.