ymddiriedolwyr THE HERTFORD COUNTY ASSOCIATION OF CHANGE RINGERS
Rhif yr elusen: 1037400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Ann Pateman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Tracey Lorraine Coley | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|||||
David John Adams | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|||||
JEAN MARY MACHIN | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|||||
Brian Christopher Watson | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Anne Margaret Pegum | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||
Stuart Brant | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|||||
Anthony Crowther | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|||||
CLAIRE MAY | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.