ymddiriedolwyr THE SUTTON COLDFIELD U3A
Rhif yr elusen: 1037540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Chappell | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Stephen David Lewis | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Heather Rhiannon Goddard | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Ann Scott | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Frances Anne Darby | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Ian Sawyer | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
Peter Bailey | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
Jean Soper | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
DAVID LISSAMAN | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|||||
Will Wheeler | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.